Anton Schwarz
domicilié à Pfäffikon, de Autriche Mandats actifs: Gilbarco-Olymp AG Connecté à: David Walter Hauenstein, Gotthard Alois Neurauter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Schwarz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Schwarz".
|
|
Anton Schwarz
domicilié à Oberthal, de Biglen Mandats actifs: Milchgenossenschaft Möschberg Connecté à: Hans-Ulrich Gfeller, Daniel Zaugg, Hans Rudolf Hofer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Schwarz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Schwarz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Schwarz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Schwarz
Autres commerces avec des biens divers
Stockage et logistique
Autres commerces avec des biens divers
Stockage et logistique
Personnes privées avec le nom Anton Schwarz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Schwarz
Numéro de publication: 4295511, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Möschberg, in Oberthal, CHE-103.405.581, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, Publ. 5878628).
Domizil neu:
c/o Hansueli Gfeller, Alterswil 22, 3531 Oberthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Daniel, von Schangnau, in Oberthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Reber, Ulrich, von Schangnau, in Oberthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Dänzer, Paul, von Kandersteg, in Oberthal, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Vechigen, in Oberthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Schwarz, Anton, genannt Toni, von Biglen, in Oberthal, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zaugg, Daniel, von Trub, in Oberthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Stefan, von Rüderswil, in Grosshöchstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Oberthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3441301, Registre du commerce Zoug, (170)
Gilbarco-Olymp GmbH, bisher in Bülach, CHE-115.177.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009).
Statutenänderung:
28.02.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David Walter, von Tegerfelden, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neurauter, Gotthard Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5332164, Registre du commerce Zurich, (20)
Gilbarco-Olymp GmbH, in Bülach, CH-020.4.041.228-7, Feldstrasse 50, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Wellness-, Heizungs-, Klima- und Sanitärgeräten und deren Bestandteile im Rahmen des Franchisevertrages mit der Inter-Olymp SA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Inter-Olymp SA (CH-170.3.000.549-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.