Ulrich Schwander
domicilié à Andelfingen, de Langnau im Emmental et Kloten Mandats actifs: LANDI ANDELFINGEN, Genossenschaft Connecté à: Jeannette Trüb, Heinz Höneisen, Annemarie Wegmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Schwander" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Schwander".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Schwander" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Schwander".
|
|
Ulrich Schwander
domicilié à Schönried, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Weggenossenschaft vordere Waldmatte Connecté à: Bruno Messerli, Ursula Zanini-Glur Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Schwander" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Schwander".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Schwander" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Schwander".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulrich Schwander
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulrich Schwander
Autres commerces avec des biens divers
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Autres commerces avec des biens divers
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Personnes privées avec le nom Ulrich Schwander
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulrich Schwander
Numéro de publication: HR02-1004777847, Registre du commerce Berne, (36)
S.I. St. Louis S.A., in Saanen, CHE-102.928.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590357).
Firma neu:
S.I. St. Louis S.A. in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.10.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilaro, Anthony P., irischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schwander, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jürg, von Boltigen, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gstaad (Saanen), Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ribo Treuhand AG (CHE-106.252.204), in Gstaad (Saanen), Revisionsstelle [bisher: Ribo Treuhand AG].
Numéro de publication: 3620357, Registre du commerce Berne, (36)
Ruci GmbH, in Saanen, CHE-215.969.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486329).
Statutenänderung:
06.06.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2017 und Bilanz per 07.04.2017 mit Aktiven von CHF 439'802.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 47'950.91 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei das Kapital auf CHF 100'000.00 festgelegt wird und zu 64 % liberiert ist. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 zu 64 % liberierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
Ruci AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 64'000.00.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwander, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Schönried (Saanen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Fragnière-Guillet, Catherine Anne-Marie, von Genève, in Laconnex, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ganesh, Mahadevan, britischer Staatsangehöriger, in Bouveret (Port-Valais), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherz-Antoniades, Laura Jane Maria, von Genève, in Rougemont, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwander, Andreas, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwander, Beat, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saint Bernard Limited (1046166), in Tortola (IO), Gesellschafterin;
Sally Group Ltd. (1063001), in Tortola (IO), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Narayanan, Sathya, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3486329, Registre du commerce Berne, (36)
Ruci GmbH, in Saanen, CHE-215.969.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907979).
Statutenänderung:
07.04.2017.
Stammkapital neu:
CHF 64'000.00 [bisher: CHF 40'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 07.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 80 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Narayanan, Sathya, von Saanen, in Schönried (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 266 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schwander, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Schönried (Saanen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fragnière-Guillet, Catherine Anne-Marie, von Genève, in Laconnex, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ganesh, Mahadevan, britischer Staatsangehöriger, in Bouveret (Port-Valais), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scherz-Antoniades, Laura Jane Maria, von Genève, in Rougemont, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwander, Andreas, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwander, Beat, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saint Bernard Limited (1046166), in Tortola (IO), Gesellschafterin, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sally Group Ltd. (1063001), in Tortola (IO), Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00.