Daniela Schwab
domicilié à Davos Dorf, de Siselen Mandats actifs: App Gastro GmbH in Liquidation, Rejax GmbH in Liquidation Connecté à: Markus App, Reto von Arx, Jan von Arx Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Schwab" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Schwab".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Schwab" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Schwab".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniela Schwab
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniela Schwab
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce des vêtements
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Daniela Schwab
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniela Schwab
Numéro de publication: HR02-1006051244, Registre du commerce Grisons
App Gastro GmbH, in Davos, CHE-116.166.925, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2010, S.9, Publ. 5887306).
Firma neu:
App Gastro GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
App, Markus, von Rorschach, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schwab, Daniela, von Siselen, in Davos, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005843399, Registre du commerce Berne, (36)
BRATSCHI Transporte GmbH, in Orpund, CHE-112.725.180, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S.3, Publ. 4604186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bratschi, Hanspeter, von Safnern, in Safnern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bratschi-Hänzi, Doris, von Safnern und Meinisberg, in Safnern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab Group AG (CHE-338.284.876), in Arch, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwab, Gregor Martin, von Arch, in Arch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Roman Philippe, von Arch, in Arch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
von Aesch, Daniela Pia, von Arch, in Vorimholz (Grossaffoltern), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005819352, Registre du commerce Grisons
Oberhauser Gastro GmbH, in Klosters, CHE-229.731.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100900).
Statutenänderung:
09.08.2023.
Sitz neu:
Thusis.
Domizil neu:
Steinigs Wegli 2, 7430 Thusis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die statutarischen Bestimmungen zu den Nebenleistungspflichten wurden aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Daniela, von Siselen, in Davos, mit Einzelprokura.