Dieter Schumann
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: Design Services GmbH Connecté à: Tobias Arnim Lutz, Nils Becker, Thomas Navello Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schumann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schumann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schumann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schumann".
|
|
Dieter Schumann
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: IT Rocks GmbH in Liquidation, DUDU DADA GmbH Connecté à: Sarah Van Nuffel-Keist, Marc Philipp van Nuffel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schumann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schumann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schumann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schumann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dieter Schumann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dieter Schumann
Design d'intérieur et décoration
Fourniture de services informatiques
Design d'intérieur et décoration
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Dieter Schumann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dieter Schumann
Numéro de publication: HR02-1005468261, Registre du commerce Zurich, (20)
Architonic ArchDaily AG, in Zürich, CHE-109.883.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345117).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Firma neu:
DAAily platforms AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Realisierung von Projekten zur Förderung der Einheit von Architektur und Design sowie die Planung und Ausführung architektonischer Objekte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Navello, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005231818, Registre du commerce Nidwald, (150)
Eurel AG, in Buochs, CHE-103.625.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Postbauer-Heng (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2243669, Registre du commerce Zurich, (20)
architonic ag, in Zürich, CHE-109.883.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6944440).
Statutenänderung:
19.06.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Becker, Nils, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Navello, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dialog Treuhand AG (CH-035.3.012.908-7)].