Mario Schumacher
domicilié à Wallisellen, de Zürich Mandats actifs: AZOMO GmbH, Imprex M. Schumacher Connecté à: Monika Schumacher-Ingold Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Schumacher" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Schumacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Schumacher" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Schumacher".
|
|
Mario Schumacher
domicilié à Reiden, de Rickenbach (SO) Mandats actifs: UBS Switzerland AG Connecté à: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Schumacher" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Schumacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Schumacher" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Schumacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mario Schumacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mario Schumacher
Commerce des vêtements
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des banques et instituts de crédits
Commerce des vêtements
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Mario Schumacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mario Schumacher
Numéro de publication: HR02-1005867347, Registre du commerce Zurich, (20)
Draco-Trading AG, in Wallisellen, CHE-107.401.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Mario, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005568459, Registre du commerce Zurich, (20)
Draco-Trading AG, in Wallisellen, CHE-107.401.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2556215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Monika, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Silva Adão, Marco, portugiesischer Staatsangehöriger, in Arni (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Da Piedade Silva Morabito, Maria Rosa, portugiesische Staatsangehörige, in Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morabito, Saverio, italienischer Staatsangehöriger, in Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Mario, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005468625, Registre du commerce Zoug, (170)
Altatec Microtechnologies AG, in Steinhausen, CHE-109.614.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383331). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Marion, von Werthenstein, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Procliente Revisions AG (CHE-103.155.510), in Hünenberg, Revisionsstelle.