Ruth Schuler
domicilié à Rothenthurm, de Rothenthurm Mandats actifs: s'ochsewirts gmbh Connecté à: Christoph Schuler, Myriam Schuler, Markus Mark Schuler-Horat Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Schuler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Schuler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Schuler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Schuler".
|
|
Ruth Schuler
domicilié à Hünenberg, de Alpthal Mandats actifs: Elmaco GmbH Connecté à: Cornel Schuler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Schuler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Schuler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Schuler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Schuler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruth Schuler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruth Schuler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Construction de bâtiments
Achat & vente de biens immobiliers propres
Construction de bâtiments
Personnes privées avec le nom Ruth Schuler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruth Schuler
Numéro de publication: HR02-1005927296, Registre du commerce Lucerne, (100)
artflow gmbh, in Rothenburg, CHE-111.964.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Erich, von Schänis, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schuler-Sager, Ruth, von Rothenthurm, in Emmen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005211084, Registre du commerce Zoug, (170)
artflow gmbh, in Cham, CHE-111.964.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, S.0, Publ. 6531388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Erich, von Schänis, in Sarmenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler-Sager, Ruth, von Rothenthurm, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004801134, Registre du commerce Zoug, (170)
Cornel Schuler Landtechnik GmbH, in Hünenberg, CHE-108.024.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S.25, Publ. 4773862).
Statutenänderung:
23.12.2019.
Firma neu:
AgraroTech GmbH.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Schuler Cornel", in Hünenberg, per 01.01.1997 zum Maximalpreis von CHF 100'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Cornel, von Alpthal, in Hünenberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schuler, Ruth, von Alpthal, in Hünenberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Philipp, von Lommiswil, in Sins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aschmann, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.