Jonas Schürmann
domicilié à Egerkingen, de Egerkingen Mandats actifs: Giger Immobilien AG, ST Schürmann Treuhand AG et plus Connecté à: Hans Jörg Schürmann, Eliane Nora Giger, Elias Noah Giger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jonas Schürmann" à jour.Vous suivez maintenant "Jonas Schürmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jonas Schürmann" à jour.Vous suivez maintenant "Jonas Schürmann".
|
|
Jonas Schürmann
domicilié à Luzern, de Wolhusen Mandats actifs: Phil & Jones GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jonas Schürmann" à jour.Vous suivez maintenant "Jonas Schürmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jonas Schürmann" à jour.Vous suivez maintenant "Jonas Schürmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jonas Schürmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jonas Schürmann
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Viabilisation de terrains
Exploitation des banques et instituts de crédits
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Viabilisation de terrains
Exploitation des banques et instituts de crédits
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Personnes privées avec le nom Jonas Schürmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jonas Schürmann
Numéro de publication: HR02-1005694674, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Giger Immobilien AG, in Liestal, CHE-469.136.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864719).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Eliane Nora, von Kaltbrunn, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Elias Giger und Roger Wipfli;
Giger, Elias, von Kaltbrunn, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Eliane Nora Giger und Roger Wipfli;
Schürmann, Hans Jörg, von Egerkingen, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Jonas Schürmann;
Schürmann, Jonas, von Egerkingen, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Hans Jörg Schürmann;
Wipfli, Roger, von Seedorf (UR), in Weggis, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Elias Giger und Eliane Nora Giger.
Numéro de publication: HR02-1005287654, Registre du commerce Lucerne, (100)
Phil & Jones GmbH, in Luzern, CHE-134.538.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Philip, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Jonas, von Wolhusen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005006907, Registre du commerce Soleure, (241)
Gross Treuhand AG, in Hägendorf, CHE-368.403.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916377).
Statutenänderung:
15.10.2020.
Sitz neu:
Egerkingen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 4622 Egerkingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Paul, von Starrkirch-Wil, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Jonas, von Egerkingen, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schürmann, Mark, von Egerkingen, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.