Dr. med. Guido Karl Schüpfer
domicilié à Luzern, de Kriens Mandats actifs: Cardio Center Luzern AG, Medbase Zentralschweiz AG et plus Connecté à: Roland Wicki, Hans Jörg Schmid, Iris Wietlisbach et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. med. Guido Karl Schüpfer" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. med. Guido Karl Schüpfer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. med. Guido Karl Schüpfer" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. med. Guido Karl Schüpfer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Guido Karl Schüpfer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Guido Karl Schüpfer
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Fourniture de services informatiques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des hôpitaux
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Fourniture de services informatiques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des hôpitaux
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Guido Karl Schüpfer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Guido Karl Schüpfer
Numéro de publication: HR02-1005831674, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cardio Center Luzern AG, in Luzern, CHE-273.631.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuculi, Dr. Florim, von Wikon, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobza, Dr. Richard , von Winterthur, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpfer, Dr. Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Dr. Hans Jörg, von Schüpfheim, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005816354, Registre du commerce Zurich, (20)
Medbase Zentralschweiz AG, in Winterthur, CHE-409.002.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034325). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggerschwiler, Arnold, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Marco, von Bellinzona, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpfer, Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005567783, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cardio Center Luzern AG, in Luzern, CHE-273.631.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334830).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuculi, Dr. Florim, von Wikon, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpfer, Dr. Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.