Roger Schubiger
domicilié à Jona, de Gommiswald Mandats actifs: Feusi Optik AG Connecté à: Daniel Feusi, Marcel Koller, Jacqueline Feusi-Reck Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Schubiger" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Schubiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Schubiger" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Schubiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Schubiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Schubiger
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Roger Schubiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Schubiger
Numéro de publication: 6197624, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Feusi Optik AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.041.540-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2007, S. 11, Publ. 3835120).
Statutenänderung:
31.05.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 05.11.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Lüthi Optik, in Jona, gemäss Übernahmebilanz per 1. Juni 1996 mit Aktiven von CHF 619'426'59 und Passiven von CHF 314'985.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 204'441.14 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feusi-Reck, Jacqueline, von Freienbach und Safenwil, in Wagen (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schubiger, Roger, von Gommiswald, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.