Dr. Hannspeter Schubert
domicilié à Valley (DE), de Allemagne Mandats actifs: SCS Swiss Corporate Systems GmbH Connecté à: Anton Thomas Häfliger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Hannspeter Schubert" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Hannspeter Schubert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Hannspeter Schubert" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Hannspeter Schubert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hannspeter Schubert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hannspeter Schubert
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Hannspeter Schubert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hannspeter Schubert
Numéro de publication: HR02-1004848887, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCS Swiss Corporate Systems GmbH, in Gaiserwald, CHE-110.179.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S.17, Publ. 5680370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Dr. Hannspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Valley (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 340 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Häfliger, Anton, von Triengen, in Sirnach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5680370, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCS Swiss Corporate Systems GmbH, in Gaiserwald, CH-320.4.053.885-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2005, S. 13, Publ. 2898366).
Statutenänderung:
10.06.2010.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland und Beratung insbesondere auf dem Gebiet der Strategie-, Sanierungs- und Unternehmensberatung sowie Beschaffung und Vermittlung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Fax oder Email. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Dr. Hannspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Valley (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 33'000.00];
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2898366, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCS SWISS CORPORATE SYSTEMS GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.053.885-7, Beratung von Unternehmen von der Schweiz aus im In- und Ausland usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 20.08.2003, S. 8, Publ. 1137406).
Statutenänderung:
17.06.2005.
Firma neu:
SCS Swiss Corporate Systems GmbH.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Auwiesenstrasse 24, 9030 Abtwil.
Zweck neu:
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland, die Beratung insbesondere auf dem Gebiet der Strategie-, Sanierungs- und Unternehmensberatung sowie Beschaffung und Vermittlung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann in In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften oder andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tepassé, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Schubert, Dr. Hannspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Valley (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 33'000.-- [bisher: in Valley (D), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--].