Hardy Schröder
domicilié à Uster, de Cazis Mandats actifs: Mantrailing Region Zürich GmbH, Swiss eMobility Connecté à: Daniela Schröder-Diener, Luc Tschumper, Krispin Romang et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hardy Schröder" à jour.Vous suivez maintenant "Hardy Schröder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hardy Schröder" à jour.Vous suivez maintenant "Hardy Schröder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hardy Schröder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hardy Schröder
Exploitation des services divers
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des services divers
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Hardy Schröder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hardy Schröder
Numéro de publication: 3735675, Registre du commerce Zurich, (20)
Mantrailing Region Zürich GmbH, in Uster, CHE-198.812.140, Bordackerweg 2, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausbildung von Mensch und Hund, insbesondere die Schulung von Mensch mit Hund und deren Anleitung zum Training mit dem eigenen Hund im Bereich Personen- und Objektsuche sowie der Geruchsdifferenzierung. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen;
im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen;
Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen wahlweise per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schröder-Diener, Daniela, von Cazis, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schröder, Hardy, von Cazis, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3510083, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss eMobility, in Bern, CHE-487.002.813, Verein (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Peter, von Ettiswil, in Aeugst am Albis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schröder, Hardy, von Cazis, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Luzius Alfred, von Killwangen, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2961052, Registre du commerce Zurich, (20)
Bernauer AG, in Stäfa, CH-020.3.902.975-2, Führung eines Elektroinstallationsgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 14.11.2003, S. 21, Publ. 1259644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Frédéric, von Reinach AG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schröder, Hardy, von Cazis, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Robert, von Stettfurt, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien.