Adrian Schreier
domicilié à Derendingen, de Horriwil Mandats actifs: Beo GmbH, Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi Genossenschaft Connecté à: Tamara Manuela Jost-Morandi, Vivien Starling, Patrick Vogelsang et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Schreier" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Schreier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Schreier" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Schreier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Adrian Schreier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Adrian Schreier
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des banques et instituts de crédits
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Adrian Schreier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Adrian Schreier
Numéro de publication: HR02-1006092713, Registre du commerce Soleure, (241)
Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi Genossenschaft, in Derendingen, CHE-106.920.980, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2024, Publ. 1006080734).
Statutenänderung:
25.05.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erlassenen Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreier, Adrian, von Horriwil, in Derendingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Tamara, von Onsernone, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1006077054, Registre du commerce Soleure, (241)
Schreier AG, in Horriwil, CHE-107.935.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, S.0, Publ. 6158196). Mit Erklärung vom 15.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier , Andreas, von Horriwil, in Horriwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreier, Adrian, von Horriwil, in Horriwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Heinz, von Gondiswil, in Horriwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CH-260.9.000.017-8), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneitter, Marc Ronald, von Langendorf, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneitter, Peter, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Panebianco, Raffaele Andrea, von Günsberg, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1006068876, Registre du commerce Soleure, (241)
Beo GmbH, in Solothurn, CHE-369.414.979, Ritterquai 2, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2024.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Unternehmens- und Managementberatung sowie Projektmanagement. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen und Patente sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 06.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schreier, Adrian, von Horriwil, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.