Franz Schönbächler
domicilié à Ruswil, de Einsiedeln Mandats actifs: SOWI GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Schönbächler" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Schönbächler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Schönbächler" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Schönbächler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franz Schönbächler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franz Schönbächler
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Franz Schönbächler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franz Schönbächler
Numéro de publication: HR02-1005681182, Registre du commerce Lucerne, (100)
SOWI GmbH, bisher in Kerns, CHE-104.984.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148831).
Statutenänderung:
07.02.2023.
Sitz neu:
Ruswil.
Domizil neu:
Graubaum 2, 6019 Sigigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbächler, Margrith, von Kerns und Einsiedeln, in Kerns, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Franz, von Einsiedeln, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Kerns, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004616212, Registre du commerce Thurgovie, (440)
EcoWatt AG, in Weinfelden, CHE-106.049.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014625).
Statutenänderung:
02.04.2019.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen wie insbesondere Beratung, Expertise, Engineering, Planung, Installation, Überwachung, Kontrolle, Betriebsführung, Instandhaltung, Schulung sowie Projekt- und Qualitätsmanagement in der Energie- und Hochspannungstechnik, der Gebäudetechnik sowie in den Bereichen Blitzschutz und Arbeitssicherheit. Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Informaitk und Kommunikation. Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Technologiebereich und Elektrotechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Schönbächler, Franz, von Einsiedeln, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbin, Stefano, von Büttenhardt, in Trogen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3676319, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ELSIBE GmbH, in Bürglen (TG), CHE-113.833.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbächler, Franz Mathias, von Einsiedeln, in Bürglen TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storniolo, Francesco, genannt Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Di Lernia, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalz, Adrian, von Büren an der Aare, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.