Rico Schoch
domicilié à Dällikon, de Weisslingen Mandats actifs: Adcubum AG Connecté à: Tobias Stephan Marbler, Björn Zapadlo, Sarandeza Shabanaj et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rico Schoch" à jour.Vous suivez maintenant "Rico Schoch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rico Schoch" à jour.Vous suivez maintenant "Rico Schoch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rico Schoch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rico Schoch
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Rico Schoch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rico Schoch
Numéro de publication: HR02-1005904009, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005851081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barciela, Philipp Julio, von Uzwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bregy, Adrian, von Ergisch, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbler, Tobias, von Egg, in Hinteregg (Egg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoch, Rico, von Weisslingen, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zapadlo, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4142121, Registre du commerce Zurich, (20)
RiLi GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-250.089.859, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133459).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Rico, von Weisslingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4133459, Registre du commerce Zurich, (20)
RiLi GmbH, in Zürich, CHE-250.089.859, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2399231).
Firma neu:
RiLi GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RiLi Sàrl en liquidation) (RiLi Sagl in liquidazione) (RiLi Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macaluso, Liliana, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Rico, von Weisslingen, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].