Andreas Schnelli
domicilié à Wilen b. Wollerau, de Thalwil Mandats actifs: Zürichsee Sport AG, LLB (Schweiz) AG Connecté à: Sasha Lachlan Mackintosh, Mathias Sigg, Christoph Hauser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Schnelli" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Schnelli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Schnelli" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Schnelli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Schnelli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Schnelli
Services sportifs
Exploitation des banques et instituts de crédits
Services sportifs
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Andreas Schnelli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Schnelli
Numéro de publication: HR01-1005710380, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürichsee Sport AG, in Wädenswil, CHE-439.442.799, c/o Autocenter Pao AG, Industriestrasse 20, 8820 Wädenswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2023. 20.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Sportes, insbesondere im Handballsport, des Marketings, der Vermarktung und Beratung in Einzel- und Mannschaftssportarten sowie der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft kann Spieler, Trainer oder Funktionäre anstellen und Vereinen oder Organisationen, insbesondere im Handballsport zur Verfügung stellen, sowie sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation und Sicherstellung des Spielbetriebs von Sportmannschaften wahrnehmen. Des Weiteren kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, vermieten, belasten oder verkaufen, sowie Zweitniederlassungen errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sigg, Mathias, von Dörflingen, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Christoph, von Wädenswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnelli, Andreas, von Thalwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mackintosh, Sasha Lachlan, von Hombrechtikon, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005223493, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bank Linth LLB AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219003).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnelli, Andreas, von Thalwil, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
Scherzinger, Daniel, von Kaltbrunn, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wattendorff, Benedikt, von Pierrafortscha, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005182204, Registre du commerce Zurich, (20)
Bike Adventure Tours AG, in Affoltern am Albis, CHE-107.493.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, S.0, Publ. 3483721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnelli, Christoph, von Affoltern am Albis, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnelli, Andreas, von Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Daniel Oliver, von Ammerswil, in Gerzensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäggi, Thomas, von Recherswil, in Schmitten (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, André, von Arni (BE), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Straub, Jasmine, von Starrkirch-Wil, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Heinz, von Wilderswil, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.