Marina Aline Schneider
domicilié à Hilterfingen, de Quarten Mandats actifs: Lyseis GmbH, noara gmbh Connecté à: Tamara Amstutz, Nadine Gut Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marina Aline Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Marina Aline Schneider".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marina Aline Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Marina Aline Schneider".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marina Aline Schneider
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marina Aline Schneider
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Marina Aline Schneider
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marina Aline Schneider
Numéro de publication: HR01-1005841276, Registre du commerce Valais, (626)
Lyseis GmbH (Lyseis Sàrl) (Lyseis Sagl) (Lyseis LLC), in Sion, CHE-179.609.213, c/o CimArk SA, Rue de l'Industrie 23, 1950 Sion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Energie sowie die Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen:
Schneider, Marina Aline, von Quarten, in Hilterfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Mit Erklärung vom 12.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numéro de publication: HR02-1005750430, Registre du commerce Lucerne, (100)
noara gmbh, in Luzern, CHE-401.042.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Ramona, von Dallenwil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Tamara, von Kriens, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gut, Nadine, von Udligenswil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schneider, Marina Aline, von Quarten, in Hilterfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005413268, Registre du commerce Lucerne, (100)
noara gmbh (noara sàrl) (noara sagl) (noara llc), in Luzern, CHE-401.042.919, Zürichstrasse 64, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit personalisierten Geschenkartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 16.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Amstutz, Tamara, von Kriens, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gut, Nadine, von Udligenswil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Odermatt, Ramona, von Dallenwil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Marina Aline, von Quarten, in Hilterfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.