Gian Franco Schneider
domicilié à Chur, de Nidau Mandats actifs: Meravilla AG Connecté à: Paul Andreas Schmid, Ruth Schmid Wichser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gian Franco Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Gian Franco Schneider".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gian Franco Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Gian Franco Schneider".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gian Franco Schneider
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gian Franco Schneider
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Gian Franco Schneider
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gian Franco Schneider
Numéro de publication: HR02-1005843832, Registre du commerce Grisons
ARCHITEKTUR-TEAM Werner Wichser & Ruth Schmid AG, in Chur, CHE-112.994.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S.12, Publ. 4893704).
Statutenänderung:
15.09.2023.
Firma neu:
Meravilla AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros, insbesondere die Planung, die Projektierung und die Erstellung von Bauten und Anlagen aller Art, sowie die Erbringung von Dienstleistungen als Generalunternehmer. Die Gesellschaft kann auch Immobilien im In- und Ausland erwerben, erstellen, sanieren, renovieren, veräussern, vermieten und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Architektbüro Werner Wichser, in Novaggio, gemäss Vertrag vom 15.06.2006 und Übernahmebilanz per 01.01.2006 mit Aktiven von CHF 10'538'958.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'211'473.54, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 3'027'485.11 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wichser, Werner, von Betschwanden, in Novaggio, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid Wichser, Ruth, von Glarus Süd, in Chur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Betschwanden, in Novaggio, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Paul Andreas, von Flims, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schneider, Gian Franco, von Nidau, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.