Stefan Ulrich Schneeberger
domicilié à Altendorf, de Ochlenberg Mandats actifs: Hans Scheurer AG, STECMA Park AG et plus Connecté à: Robin Simon Schneeberger, Julia Sophia Schneeberger, Julia Sophia Schneeberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Ulrich Schneeberger" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Ulrich Schneeberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Ulrich Schneeberger" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Ulrich Schneeberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Ulrich Schneeberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Ulrich Schneeberger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production et approvisionnement en électricité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production et approvisionnement en électricité
Personnes privées avec le nom Stefan Ulrich Schneeberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Ulrich Schneeberger
Numéro de publication: HR02-1006113857, Registre du commerce Schwyz, (130)
Hans Scheurer AG, in Altendorf, CHE-106.967.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan Ulrich, von Ochlenberg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger, Julia, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Robin, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006106206, Registre du commerce Schwyz, (130)
STECMA Park AG, in Altendorf, CHE-115.661.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, S.0, Publ. 1261661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan, von Ochlenberg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger, Julia, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Robin, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005571376, Registre du commerce Zurich, (20)
emost AG, in Dietikon, CHE-335.847.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458034).
Statutenänderung:
05.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 112'244.90 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'244.90 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
11'224'490 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domke, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drabik, Krzysztof Antoni, deutscher Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gradwohl, Stefan, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Philipp Kurt, von St. Margrethen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stürchler, Pascal, von Basel, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.