Josiane Barbara Schmutz-Urech
domicilié à Niederscherli, de Hallwil, Bösingen et Ueberstorf Mandats actifs: URBA IMMOBILIEN AG Connecté à: Annette Kathrin Urech, Paul Urech Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josiane Barbara Schmutz-Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Josiane Barbara Schmutz-Urech".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josiane Barbara Schmutz-Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Josiane Barbara Schmutz-Urech".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josiane Barbara Schmutz-Urech
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josiane Barbara Schmutz-Urech
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Josiane Barbara Schmutz-Urech
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josiane Barbara Schmutz-Urech
Numéro de publication: HR02-1005632864, Registre du commerce Berne, (36)
URBA IMMOBILIEN AG, in Köniz, CHE-108.730.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, S.0, Publ. 6670518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Bauer, Marianne, von Hallwil, in Niederscherli, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Paul, von Hallwil, in Niederscherli (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schmutz-Urech, Josiane Barbara, von Hallwil, Bösingen und Ueberstorf, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Annette Kathrin, von Hallwil, in Neyruz FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6670518, Registre du commerce Berne, (36)
Urba Immobilien AG, in Köniz, CH-035.3.009.138-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2001, S. 2013).
Statutenänderung:
27.04.2012.
Firma neu:
URBA IMMOBILIEN AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf, den Handel mit Immobilien jeder Art sowie die Erstellung von Bauten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch gewöhnlichen Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller Treuhand, in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz-Urech, Josiane Barbara, von Hallwil, Bösingen und Ueberstorf, in Niederscherli (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Annette Kathrin, von Hallwil, in Neyruz FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.