Ernst Schmitter
domicilié à Balgach, de Widnau Mandats actifs: Innova Bau- und Planung GmbH Connecté à: Jesko Hutter, Flavia Hutter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Schmitter" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Schmitter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Schmitter" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Schmitter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ernst Schmitter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ernst Schmitter
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Ernst Schmitter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ernst Schmitter
Numéro de publication: 2502520, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, CH-320.4.052.633-6, Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 12, Publ. 781128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 781128, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, Rohnackerstrasse 5, 9445 Rebstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.2002.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung sowie Ausführung von Bauleitungen, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien und Erstellung von Bauexpertisen. Die Gesellschaft kann beliebig weitere Geschäftszweige angliedern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Beteiligungen erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schmitter, Dieter, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Philipp, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Delsanto, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Georges, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
INNOVA Bau und Planung GmbH, in D i e p o l d s a u , Landkauf, Erstellung und Verkauf von Immobilien, Architektur und Bauführung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 15.09.1997, S. 6785).
Statutenänderung:
18.05.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel-Heule, Roland, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Gipser- und Baugeschäft Schmitter AG, in Balgach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Scheuermann AG, in Goldach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Manser, Karl, von Appenzell, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher Hutter Architektur Bauleitung GmbH, in Diepoldsau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-];
Eicher, Hanspeter, von Eschenbach SG, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: Geschäftsführer].