Artur P. Schmidt
domicilié à Saanen, de Allemagne Mandats actifs: Tradercockpit AG, Unternehmercockpit Artur P. Schmidt Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Artur P. Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Artur P. Schmidt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Artur P. Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Artur P. Schmidt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Artur P. Schmidt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Artur P. Schmidt
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil PR
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Artur P. Schmidt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Artur P. Schmidt
Numéro de publication: 5627880, Registre du commerce Zoug, (170)
Tradercockpit GmbH, in Zug, CH-170.4.006.769-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2006, S. 18, Publ. 3645844).
Statuten neu:
30.04.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.04.2010 und Bilanz per 31.03.2010 mit Aktiven von CHF 130'224.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'197.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Tradercockpit AG.
Zweck neu:
An- und Verkauf von Finanzinformationen im Rahmen von Lizenzen;
Verwaltung und Management von Vermögenswerten wie Wertpapiere und andere Wertgegenstände für private und institutionelle Anleger (wie z.B. Gesellschaften, Stiftungen, Trusts etc.);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 80'000.00, wofür 1 Stammanteil zu CHF 80'000.00 ausgegeben wird.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschan, Markus, von Holderbank SO, in Gstaad, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Dr. Artur P., deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2532906, Registre du commerce Berne, (36)
Artur P. Schmidt, bisher in Biel BE, CH-073.1.015.006-7, Public Relations, Kommunikationsberatung, Einzelfirma (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2003, S. 5, Publ. 944770).
Sitz neu:
Saanen.
Domizil neu:
Chalet Gessenay, 3792 Saanen.
Zweck:
Public Relations, Kommunikationsberatung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Artur P., deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE].
Numéro de publication: 955260, Registre du commerce Berne, (36)
aseantic AG, in Biel BE, Dienstleistungen und Produkte im Bereich der elektronischen Medien und der Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2002, S. 4, Publ. 764916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haertsch, Patrick, von St. Gallen, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Artur, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höchner, Peter, von Rheineck, in Biel BE, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Cimeli, Denise, italienische Staatsangehörige, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.