Nicolas Andrea Schmid
domicilié à Möhlin, de Zeihen Mandats actifs: SAM Bauleitung GmbH Connecté à: Alan André Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Andrea Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Andrea Schmid".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Andrea Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Andrea Schmid".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicolas Andrea Schmid
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicolas Andrea Schmid
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Nicolas Andrea Schmid
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicolas Andrea Schmid
Numéro de publication: HR01-1005730594, Registre du commerce Argovie, (400)
SAM Bauleitung GmbH, in Möhlin, CHE-158.044.274, Hauptstrasse 135, 4313 Möhlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2023. 18.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Bauleitungsdienstleistungen sowie Kauf, Verkauf und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
André, Alan, französischer Staatsangehöriger, in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Nicolas Andrea, von Zeihen, in Zeiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005493832, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Edmund Jourdan AG, in Muttenz, CHE-105.804.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005423234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Nicolas Andrea, von Zeihen, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numéro de publication: HR02-1005423234, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Edmund Jourdan AG, in Muttenz, CHE-105.804.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eng, Andreas, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Schmid, Nicolas Andrea, von Zeihen, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.