Caroline Manuela Schmid
domicilié à Rüschlikon, de Beringen et Thun Mandats actifs: Sedinum Stiftung Connecté à: Elke Ernsdorf, Vera Mutimer, Anthony Stephen Barnes et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Manuela Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Manuela Schmid".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Manuela Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Manuela Schmid".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Caroline Manuela Schmid
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Caroline Manuela Schmid
Autres activités sociales
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Caroline Manuela Schmid
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Caroline Manuela Schmid
Numéro de publication: HR02-1005979564, Registre du commerce Zurich, (20)
Tamaro Beteiligungen und Finanz AG, in Aeugst am Albis, CHE-100.426.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005155961).
Firma neu:
Tamaro Beteiligungen und Finanz AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Beatrice Locher, Ebmattstrasse 13, 8608 Bubikon. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Caroline Manuela, von Beringen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Beatrice Rita, von Schlieren, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005879294, Registre du commerce Zurich, (20)
swisspartners Wealth Services AG, in Zürich, CHE-101.540.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mardirossian, Lynette, von Zürich, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radovanovic, Biljana, von Risch, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Caroline Manuela, von Beringen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alili, Leandra, nordmazedonische Staatsangehörige, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özkul, Selina, von Buchs (ZH), in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005804275, Registre du commerce Zoug, (170)
EFH AG, in Zug, CHE-231.743.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029016).
Statutenänderung:
10.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten aller Art, insbesondere von Markenrechten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z. B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Caroline, von Beringen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stern, Roman, von Winterthur, in Estoril (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stern, Anita, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.