Carina Schmid
domicilié à Magden, de Basel Mandats actifs: Coffeewater llc Connecté à: Monika Schmid-Hediger, Ivana Schmid, Robert Schmid-Hediger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carina Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Carina Schmid".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carina Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Carina Schmid".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Carina Schmid
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Carina Schmid
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Personnes privées avec le nom Carina Schmid
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Carina Schmid
Numéro de publication: HR02-1005245553, Registre du commerce Thurgovie, (440)
DESIGN24 GMBH, in Romanshorn, CHE-152.108.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492547).
Domizil neu:
Alleestrasse 48, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Carina, von Urnäsch, in Romanshorn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landl, Philipp Werner, von Wallisellen, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004962474, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Coffeewater llc, in Basel, CHE-113.211.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017, S.0, Publ. 3258227).
Statutenänderung:
14.08.2020.
Domizil neu:
Schnabelgasse 1, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Blumen und mit Waren aller Art, sowie ferner die Herstellung, den Betrieb, Beratungsdienstleistungen und Vertrieb von Print-Produkten, neuen Medien, Informatik-, sowie Web-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Carina, von Basel, in Magden, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Ivana, von Basel, in Magden, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Hediger, Monika, von Basel, in Magden, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004656087, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Strandland AG, in Romanshorn, CHE-265.940.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590970).
Domizil neu:
Mittlere Gasse 4, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landl, Philipp Werner, von Wallisellen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Carina, von Urnäsch, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Hans Peter, von Egnach, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Philipp, von Egnach, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].