Roland Schlup
domicilié à Detligen, de Arch Mandats actifs: Genossenschaft Alte Käserei Detligen, Roland Schlup Architektur AG Connecté à: René Gasser, Heinz Krebs, Ruth Schlup-Brunner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schlup" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schlup".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schlup" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schlup".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Schlup
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Schlup
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Roland Schlup
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Schlup
Numéro de publication: 3653205, Registre du commerce Zurich, (20)
cevaprima GmbH, bisher in Meinisberg, CHE-112.913.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012).
Gründungsstatuten:
30.03.2006.
Statutenänderung:
10.05.2017.
Firma neu:
Power Plus Group GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Hochbau und Renovationen an Gebäuden sowie Reinigung, Im- und Export, Transport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 30.03.2006 und Inventarliste per 01.01.2006 Aktiven von CHF 664'865.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 602'932.12 der Einzelfirma 'Roland Schlup Convenience-Store', in Brügg, zum Preis von CHF 61'933.23, wovon CHF 50'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 11'933.23 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Dulliken, in Meinisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schlup, Roland, von Diessbach bei Büren, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colak, Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1179701, Registre du commerce Berne, (36)
easy railstore gmbh, in Meinisberg, CH-073.4.017.177-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6341260).
Statutenänderung:
01.11.2013.
Firma neu:
Aglehna GmbH.
Sitz neu:
Ferenbalm.
Domizil neu:
Vogelbuchstrasse 27, 3206 Rizenbach.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen, Administration, Management und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlup, Roland, in Diessbach bei Büren, in Meinisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Meier, Daniel, von Dulliken, in Meinisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnherr, Ivan, von Wimmis, in Rizenbach (Ferenbalm), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6748364, Registre du commerce Berne, (36)
cevaprima GmbH, in Meinisberg, CH-073.4.017.185-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6418068).
Domizil neu:
c/o Hansruedi Schlup, Hintere Gasse 27, 2554 Meinisberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Roland, von Diessbach bei Büren, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Meinisberg].