Florian Schlumpf-Gruber
domicilié à Vilters, de Steinhausen Mandats actifs: r&f arte gmbh, schlumpf innovations gmbh et plus Connecté à: Renata Mauriello, Julia Schlumpf, Fiona Schlumpf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Florian Schlumpf-Gruber" à jour.Vous suivez maintenant "Florian Schlumpf-Gruber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Florian Schlumpf-Gruber" à jour.Vous suivez maintenant "Florian Schlumpf-Gruber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Florian Schlumpf-Gruber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Florian Schlumpf-Gruber
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Florian Schlumpf-Gruber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Florian Schlumpf-Gruber
Numéro de publication: HR02-1005853552, Registre du commerce Grisons
schlumpf innovations gmbh, in Trimmis, CHE-109.364.727, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber Schlumpf, Brigitta, von Steinhausen, in Vilters-Wangs, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf-Gruber, Florian, von Steinhausen, in Vilters-Wangs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schlumpf, Fiona, von Steinhausen, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Julia, von Steinhausen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5210346, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
schlumpf innovations gmbh, in Vilters-Wangs, CH-320.4.050.722-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2001, S. 9529). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf-Gruber, Florian, von Steinhausen, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
schlumpf innovations gmbh, in Vilters-Wangs, Dorfstrasse 10, 7324 Vilters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2001.
Zweck:
Führung eines Konstruktions- und Fabrikationsbetriebes in den Bereichen Maschinenbau und Ingenieurwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Florian Schlumpf Ingenieurbüro, in Vilters-Wangs, gemäss Bilanz per 01.07.2001 mit Aktiven von CHF 284'227.44 und Passiven von CHF 272'209.13, zum Preise von CHF 12'018.31 wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 2'018.31 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schlumpf-Gruber, Florian, von Steinhausen, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Gruber Schlumpf, Brigitta, von Steinhausen, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.