Hans-Ulrich Schlatter
domicilié à Fahrwangen, de Fahrwangen Mandats actifs: e + h Services AG Connecté à: Cédric Joël Schneuwly, Sabrina Studer, Mark Bernard Fenners et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Ulrich Schlatter" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Ulrich Schlatter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Ulrich Schlatter" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Ulrich Schlatter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Ulrich Schlatter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Ulrich Schlatter
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Personnes privées avec le nom Hans-Ulrich Schlatter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Ulrich Schlatter
Numéro de publication: 7130124, Registre du commerce Soleure, (241)
Swiss Fine Goods AG, in Däniken, CH-020.3.023.053-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, S. 0, Publ. 6081544).
Firma neu:
Swiss Fine Goods AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel-Jau, Nelly, von Seeberg und Heimiswil, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Hans-Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Däniken, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5577982, Registre du commerce Soleure, (241)
Life by Schaffner AG, bisher in Schönenwerd, CH-241.3.005.865-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 14, Publ. 5364714).
Statutenänderung:
11.03.2010.
Sitz neu:
Däniken.
Domizil neu:
Industriestrasse 14, 4658 Däniken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Urs, von Hottwil, in Founex, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamia-D'Elia, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gribi & Partner AG, in Olten (CH-249.3.001.387-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Hans-Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5577984, Registre du commerce Soleure, (241)
Life Home AG, bisher in Schönenwerd, CH-241.3.007.321-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 14, Publ. 5364716).
Statutenänderung:
11.03.2010.
Sitz neu:
Däniken.
Domizil neu:
Industriestrasse 14, 4658 Däniken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saunier, Patrick, von Tavannes, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamia-D'Elia, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gribi & Partner AG, in Olten (CH-249.3.001.387-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Hans-Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.