Hans Schildknecht
domicilié à Eschlikon, de Eschlikon Mandats actifs: Beroner AG Connecté à: Brigitte Schildknecht-Pfister Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Schildknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Schildknecht".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Schildknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Schildknecht".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Schildknecht
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Schildknecht
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Hans Schildknecht
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Schildknecht
Numéro de publication: HR02-1005950240, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schildknecht Fertigungstechnik GmbH, in Frauenfeld, CHE-355.614.147, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004593207).
Die Erbengemeinschaft Schildknecht Hans Henri besteht aus:
Buri Cornelia, von Rapperswil (BE), in Berg (TG), Schildknecht Finn, von Eschlikon, in Berg (TG), Schildknecht Anic, von Eschlikon, in Berg (TG) und Schildknecht Lars, von Eschlikon, in Berg (TG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Hans Henri, von Eschlikon, in Berg TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Schildknecht Hans Henri, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Buri, Cornelia, von Rapperswil (BE), in Berg TG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2831549, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schildknecht Fertigungstechnik GmbH, in Frauenfeld, CHE-355.614.147, Juchstrasse 1, 8500 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, die Konstruktion und Entwicklung im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie die Herstellung, die Fertigung und den Handel von technischen Produkten. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren sowie Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 04.05.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schildknecht, Hans Henri, von Eschlikon, in Berg TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Buri, Cornelia, von Rapperswil BE, in Berg TG, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6390660, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IMSE GmbH, in Eschlikon, CH-440.4.024.335-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 14, Publ. 5784138).
Statutenänderung:
21.10.2011.
Firma neu:
SEMI Immobilien GmbH.
Domizil neu:
Rosenstrasse 33, 8360 Eschlikon TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Hans, von Eschlikon, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibraimi, Ilas, von Eschlikon, in Eschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.