Stefan Schelker
domicilié à Baar, de Ramlinsburg et Oberdorf (BL) Mandats actifs: insieme Baselland, Verein zur Förderung von Menschen mit einer geistigen und/oder anderen Behinderung, SIC invent AG et plus Connecté à: Sophie Bleuel, Karin Plattner-Weiss, Irene Bubendorf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Schelker" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Schelker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Schelker" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Schelker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Schelker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Schelker
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Fabrication des produits médicaux
Service concernant conseil PR
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Fabrication des produits médicaux
Service concernant conseil PR
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom Stefan Schelker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Schelker
Numéro de publication: HR02-1005349992, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
insieme Baselland, Verein zur Förderung von Menschen mit einer geistigen und/oder anderen Behinderung, in Liestal, CHE-114.403.008, Verein (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speringer, Hans-Peter, von Neuchâtel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuel, Sophie, von Trimbach, in Binningen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Stefan, von Ramlinsburg, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005062191, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SIC invent AG, in Basel, CHE-109.880.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wecken, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruttel, Lukas, von Homburg, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingele, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schelker, Stefan, von Ramlinsburg, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6755802, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Net Team Marketing AG, in Itingen, CH-280.3.000.936-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2000, S. 1006).
Statutenänderung:
26.06.2012.
Firma neu:
Gysin AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Gysin SA) (Gysin Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Zahnrädern, Getrieben, Motoren, Maschinen und Werkzeugen sowie deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten sowie Tochtergesellschaften gründen. Sie kann finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben, Immobilien besitzen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier Treuhand AG (CH-280.3.915.131-5), in Pratteln, Revisionsstelle;
Loop-Wernli, Urs E., von Walenstadt, in Wegenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Stefan, von Ramlinsburg und Oberdorf BL, in Dornach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bubendorf, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sturzenegger, Beat, von Reute AR, in Vordemwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CH-280.3.915.446-2), in Seltisberg, Revisionsstelle.