Beat Scheiwiller
domicilié à Winterthur, de Winterthur Mandats actifs: Tiffany-Glas Scheiwiller Connecté à: Urs Scheiwiller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Scheiwiller" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Scheiwiller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Scheiwiller" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Scheiwiller".
|
|
Beat Scheiwiller
domicilié à Zürich, de Zürich et Waldkirch Mandats actifs: scheiwiller architekten ag Connecté à: Thomas Scheiwiller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Scheiwiller" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Scheiwiller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Scheiwiller" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Scheiwiller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Scheiwiller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Scheiwiller
Production de verre et céramique
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Production de verre et céramique
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Beat Scheiwiller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Scheiwiller
Numéro de publication: HR02-1004567719, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dorfgarage von Mentlen AG, in Waldkirch, CHE-107.931.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, S.0, Publ. 1004495570).
Statutenänderung:
07.02.2019.
Firma neu:
Dorfgarage Waldkirch AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Beat Justin, von Waldkirch, in Niederbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hollenstein, Remo, von Mosnang, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004495570, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dorfgarage von Mentlen AG, in Waldkirch, CHE-107.931.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mentlen, Herbert, von Erstfeld, in Waldkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Mentlen, Jeannette, von Erstfeld, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Beat Justin, von Waldkirch, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 689410, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Hofgarten, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2001, S. 7486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Heinz, von Murgenthal, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwiller, Beat, von Zürich und Waldkirch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Marie-Louise, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Merazzi, Reto, von Arvigo, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.