Marcel Scheidegger
domicilié à Bützberg, de Oekingen Mandats actifs: Grill-Shop Scheidegger, MHS Feng Shui Beratungen Scheidegger Connecté à: Heike Scheidegger, Heike Scheidegger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Scheidegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Scheidegger".
|
|
Marcel Scheidegger
domicilié à Novalles, de Lützelflüh Mandats actifs: Transfo-Bât Sàrl, Transfo-bât Marcel Scheidegger Connecté à: Geneviève Scheidegger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Scheidegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Scheidegger".
|
|
Marcel Scheidegger
domicilié à Wallisellen, de Trub Mandats actifs: LGT Bank (Schweiz) AG Connecté à: Maria-Elena Gonzalez, Evert-Jan Rijntjes, Selma Semiz-Paker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Scheidegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Scheidegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Scheidegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Scheidegger
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Exploitation des etablissements généraux de santé
Autres travaux de construction
Exploitation des banques et instituts de crédits
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Exploitation des etablissements généraux de santé
Autres travaux de construction
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Marcel Scheidegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Scheidegger
Numéro de publication: HR02-1005972483, Registre du commerce Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, publizierten TR-Eintrag Nr. 2'786 vom 13.02.2024 A. Lanz AG, in Huttwil, CHE-102.664.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Marcel, von Eriswil, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005419872, Registre du commerce Berne, (36)
A. Lanz AG, in Huttwil, CHE-102.664.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Marco Erwin, von Luthern, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grossenbacher, Patrik, von Trachselwald, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nauer, Daniel, von Unteriberg, in Rohrbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Anton, von Huttwil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Marcel, von Eriswil, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004752334, Registre du commerce Berne, (36)
Scheidegger Metallbau & Metalldesign GmbH, in Rohrbachgraben, CHE-115.794.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S.5, Publ. 5709916).
Firma neu:
Scheidegger Metallbau & Metalldesign GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Marcel Scheidegger, Mühlerain 2, 4950 Huttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger-Flückiger, Esther, von Eriswil und Rüegsau, in Huttwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Marcel, von Eriswil, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].