Cézanne Scheidegger-Lehmann
domicilié à Corgémont, de Langnau im Emmental et Sumiswald Mandats actifs: Home Oasis SA, Foyer Psychosocial Corgémont SA et plus Connecté à: Glenn Scheidegger, Kurt Lehmann, Thérèse Lehmann-Geiser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cézanne Scheidegger-Lehmann" à jour.Vous suivez maintenant "Cézanne Scheidegger-Lehmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cézanne Scheidegger-Lehmann" à jour.Vous suivez maintenant "Cézanne Scheidegger-Lehmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cézanne Scheidegger-Lehmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cézanne Scheidegger-Lehmann
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Cézanne Scheidegger-Lehmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cézanne Scheidegger-Lehmann
Numéro de publication: HR02-1005247446, Registre du commerce Berne, (36)
Home Oasis SA, à Tramelan, CHE-217.001.262, société anonyme (No. FOSC 124 du 30.06.2021, Publ. 1005233407).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lehmann, Kurt, de Langnau im Emmental, à Prêles (Plateau de Diesse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Scheidegger-Lehmann, Cézanne, de Sumiswald, à Corgémont, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Scheidegger, Glenn, de Sumiswald, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005233447, Registre du commerce Berne, (36)
Home Oasis SA, à Tramelan, CHE-111.968.716, société anonyme (No. FOSC 152 du 09.08.2019, Publ. 1004692867).
Modification des statuts:
28.05.2021.
Nouvelle raison sociale:
Immo Oasis Prêles SA.
Nouveau siège:
Plateau de Diesse.
Nouvelle adresse:
Vue des Alpes 3, 2515 Prêles.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation de résidences accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap;
l'exploitation, l'achat et la vente d'immeubles.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apports en nature/Reprise de biens : la société reprend les actifs de CHF 1'253'329.55 (comprenant l'immeuble feuillet no 1451 de Tramelan) et les passifs de CHF 884'669.-- de la raison individuelle "Home Oasis, Lehmann Kurt", à Tramelan, selon contrat du 10.08.2004 et bilan au 29.02.2004, acceptés pour le prix de CHF 368'660.55, pour lequel sont attribuées 100 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées;
le solde de CHF 268'660.55 constituant une créance de l'apportant envers la société.].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre, téléfax ou courrier électronique.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scheidegger-Lehmann, Cézanne, de Langnau im Emmental et Sumiswald, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Scheidegger, Glenn, de Sumiswald, à Corgémont, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lehmann, Kurt, de Langnau im Emmental, à Prêles (Plateau de Diesse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004692867, Registre du commerce Berne, (36)
Home Oasis SA, à Tramelan, CHE-111.968.716, société anonyme (No. FOSC 68 du 06.04.2017, Publ. 3449555).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lehmann, Kurth, de Langnau im Emmental, à Prêles (Plateau de Diesse), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Lehmann-Geiser, Thérèse, de Langnau im Emmental, à Prêles (Plateau de Diesse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Scheidegger-Lehmann, Cézanne, de Langnau im Emmental et Sumiswald, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration individuelle];
Scheidegger, Glenn, de Sumiswald, à Corgémont, directeur, avec signature individuelle.