Martin Matthias Schawalder
domicilié à Oberrieden, de Widnau Connecté à: Ronald Hans Zemp, Marco Andreas Ghinolfi, Marco Andreas Ghinolfi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Matthias Schawalder" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Matthias Schawalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Matthias Schawalder" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Matthias Schawalder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Matthias Schawalder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Matthias Schawalder
Viabilisation de terrains
Exploitation des autres institutions financières
Fourniture de services informatiques
Viabilisation de terrains
Exploitation des autres institutions financières
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Martin Matthias Schawalder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Matthias Schawalder
Numéro de publication: HR02-1006127980, Registre du commerce Zoug, (170)
appConsult AG, bisher in Thalwil, CHE-427.130.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204028).
Statutenänderung:
31.07.2024.
Firma neu:
2m1 AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(2m1 SA) (2m1 Ltd).
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Martin, von Widnau, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].
Numéro de publication: HR02-1006091091, Registre du commerce Zurich, (20)
iAgentur AG, in Thalwil, CHE-115.551.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2024, Publ. 1006053109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schawalder, Martin, von Widnau, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005615826, Registre du commerce Zurich, (20)
streamboat GmbH, in Thalwil, CHE-112.712.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564090).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Rudolf, von Kirchdorf (BE), in Bremgarten bei Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handschin, Stephan, von Gelterkinden, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haschka, Markus, von Baden, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taaks, Gerrit, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghinolfi, Marco, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haag, Roman, von Oberbalm, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schawalder, Martin, von Widnau, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].