Peter Schäublin
domicilié à Thayngen, de Bennwil et Schaffhausen Mandats actifs: HIMALAYAN LIFE - SWITZERLAND, 720 Grad GmbH Connecté à: Walter Hächler, Bernd Betschmann, Hans-Georg Ludwig Geisel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schäublin" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schäublin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schäublin" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schäublin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Schäublin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Schäublin
Autres activités sociales
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Autres activités sociales
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Peter Schäublin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Schäublin
Numéro de publication: HR01-1006132898, Registre du commerce Zurich, (20)
HIMALAYAN LIFE - SWITZERLAND, in Wetzikon (ZH), CHE-391.482.427, c/o Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon ZH, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt, die Lebensumstände von Strassenkindern, Verdingkindern und deren Familien im Himalaya massgeblich und ganzheitlich zu verbessern. Dies soll insbesondere geschehen durch Nothilfe im Sinne von Ernährung, Unterkunft und medizinischer Notversorgung;
Schulische und berufliche Ausbildung;
Umfassende Massnahmen zum Bewältigen von Traumata;
Hilfe zur sozialen und ökonomischen Integration;
Aufbau von Sozialunternehmen zur Beschäftigung der ehemaligen Strassen- und Verdingkinder;
Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit bezüglich den oben genannten Vereinstätigkeiten.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Gaben und Zuwendungen aller Art, Fundraising mit dem Verkauf von Produkten aus dem Himalaya (Nepal, Indien, etc.).
Eingetragene Personen:
Betschmann, Bernd, von Siglistorf, in Maur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Walter, von Aarau, in Beringen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Peter, von Büttenhardt, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Yves, von Wetzikon (ZH), in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geisel, Hans Georg, von Schübelbach, in Schübelbach, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäublin, Peter, von Bennwil, in Thayngen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1605989, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
betz wohn- & bürodesign AG, in Schaffhausen, CHE-114.940.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 31, Publ. 5116982).
Statutenänderung:
04.07.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 04.07.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäublin, Peter, von Schaffhausen, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trüllinger, Albert, von Weiach, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Christoph, von Aarwangen, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6871152, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
720 Grad GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.016.890-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 14, Publ. 5753544).
Statutenänderung:
11.07.2012.
Sitz neu:
Thayngen.
Domizil neu:
Im Oberhof 16, 8240 Thayngen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhalla, Jan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäublin, Peter, von Bennwil, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].