Dieter Schätti
domicilié à Küsnacht, de Bubikon et Oetwil am See Mandats actifs: Schätti & Co AG Connecté à: Madeleine Schätti, Marianne Antoinette Schultz-Schätti, Georg Philipp Otto Schätti Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schätti" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schätti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schätti" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schätti".
|
|
Dieter Schätti
domicilié à Maur, de Seegräben Mandats actifs: Schätti DTP Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schätti" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schätti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Schätti" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Schätti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dieter Schätti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dieter Schätti
Fabrication des textiles (sans textile)
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Fabrication des textiles (sans textile)
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Personnes privées avec le nom Dieter Schätti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dieter Schätti
Numéro de publication: 4901858, Registre du commerce Zurich, (20)
Dittex Schätti GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.018.735-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2008, S. 21, Publ. 4421864).
Firma neu:
Dittex Schätti GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.02.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Dieter, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schätti, Madeleine, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 70'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4649846, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizerische Textilfachschule, in Wattwil, CH-320.5.009.473-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 9, Publ. 2999138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätti, Dieter, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramòn, Elisabeth, von Zürich und Oberflachs, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnepf, Paul, von Lindau, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Zurich, (20)
Dittex Schätti GmbH, in Küsnacht ZH, Eichenweg 4, 8700 Küsnacht, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.1998.
Zweck:
Import und Export von Rohmaterialien und Maschinen, Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere aus dem textilen Bereich sowie Übernahme von Vertretungen.
Stammkapital:
CHF100'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Dittex, Schätti & Co, in Küsnacht ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF1'842'104.39 und Passiven von CHF159'059.40 zum Preise von CHF1'683'044.99, wovon CHF100'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF1'583'044.99 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schätti, Dieter, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF30'000.¬;
Schätti, Madeleine, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF70'000.¬.