Roland Schärli
domicilié à Degersheim, de Ufhusen Mandats actifs: ProTimer GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
|
|
Roland Schärli
domicilié à Wolhusen, de Wolhusen Mandats actifs: Schärli + Bossert AG, SB Immo Wolhusen AG Connecté à: Christoph Bossert, Christoph Bossert Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
|
|
Roland Schärli
domicilié à Hettiswil, de Hergiswil bei Willisau Mandats actifs: Scodex Investment GmbH Connecté à: Andrea Wildi Schärli, Thomas Iten Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
|
|
Roland Schärli
domicilié à Muri, de Luthern Mandats actifs: Quality Trade GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Schärli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Schärli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Schärli
Fourniture de services informatiques
Commerce et réparation des automobiles et motos
Viabilisation de terrains
Achat & vente de biens immobiliers propres
Construction de bâtiments
Fourniture de services informatiques
Commerce et réparation des automobiles et motos
Viabilisation de terrains
Achat & vente de biens immobiliers propres
Construction de bâtiments
Personnes privées avec le nom Roland Schärli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Schärli
Numéro de publication: HR02-1005691991, Registre du commerce Zurich, (20)
Quality Trade GmbH, in Opfikon, CHE-110.041.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kostic, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Roland, von Luthern, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005581313, Registre du commerce Lucerne, (100)
R.S. Biotech GmbH, in Meggen, CHE-499.548.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3677543).
Firma neu:
R.S. Biotech GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Roland, von Meggen, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3441115, Registre du commerce Lucerne, (100)
SB Immo Wolhusen AG, in Wolhusen, CHE-108.497.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Christoph, von Willisau, in Menznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schärli, Roland, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].