Vitus Schärer
domicilié à Linthal, de Glarus Süd Mandats actifs: Garage Tondo AG Connecté à: Marco Widrig, Giovanni Gaspare Maggio, Stefano Schena-Kuoni et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Schärer" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Schärer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Schärer" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Schärer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vitus Schärer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vitus Schärer
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Vitus Schärer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vitus Schärer
Numéro de publication: HR02-1005951092, Registre du commerce Glaris
Garage Tondo AG, bisher in Bad Ragaz, CHE-100.680.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005744066).
Statutenänderung:
23.01.2024.
Sitz neu:
Glarus Süd.
Domizil neu:
Hauptstrasse 1, 8756 Mitlödi.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasic, Nikola, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Widrig, Marco, von Bad Ragaz, in Flums, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle;
Maggio, Giovanni Gaspare, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005949752, Registre du commerce Glaris
Tondo AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742715).
Statutenänderung:
23.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland sowie den Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Konzessionen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie überhaupt alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CHE-106.417.445), in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle;
Maggio, Giovanni Gaspare, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005606512, Registre du commerce Glaris
Tondo AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358711).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].