Christoph Schäfli
domicilié à Gränichen, de Winterthur Mandats actifs: KLA Immo GmbH, Kurt Lüscher AG Connecté à: Hans-Peter Strub, Frank Wieser, Peter Leutwyler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Schäfli" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Schäfli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Schäfli" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Schäfli".
|
|
Christoph Schäfli
domicilié à Otelfingen, de Schaffhausen Mandats actifs: UBS Switzerland AG, UBS AG et plus Connecté à: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Schäfli" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Schäfli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Schäfli" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Schäfli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Schäfli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Schäfli
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Exploitation des banques et instituts de crédits
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Christoph Schäfli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Schäfli
Numéro de publication: HR02-1006095800, Registre du commerce Uri, (120)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Id. 1'006'093'665, publizierten TR-Eintrag Nr. 552 vom 22.07.2024 Swiss Lachs Gottardo AG, in Erstfeld, CHE-280.474.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006093665, Registre du commerce Uri, (120)
Swiss Lachs Gottardo AG, bisher in Teufen (AR), CHE-280.474.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2024, Publ. 1006084440).
Statutenänderung:
16.07.2024.
Sitz neu:
Erstfeld.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 192, 6472 Erstfeld. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marcel, von Lumino, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Adrian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle;
Herculeijns, Ronald Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrioli, Oscar, von Bellinzona, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1006084440, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Swiss Lachs Gottardo AG, in Teufen (AR), CHE-280.474.989, Bächlistrasse 34c, 9053 Teufen AR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb einer Fischzucht sowie den Verkauf und die Vermarktung von Zuchtfischen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.07.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.