Stefan Schaad-Meer
domicilié à Oberbipp, de Oberbipp Mandats actifs: Elektra Niederbuchsiten (ENI), Gemeindebetriebe Roggwil (GBR) et plus Connecté à: Andreas Iseli, Rudolf von Arx, Niklaus Markus Zeltner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Schaad-Meer" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Schaad-Meer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Schaad-Meer" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Schaad-Meer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Schaad-Meer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Schaad-Meer
Production et approvisionnement en électricité
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Production et approvisionnement en électricité
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Personnes privées avec le nom Stefan Schaad-Meer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Schaad-Meer
Numéro de publication: HR02-1005667830, Registre du commerce Berne, (36)
clevergie ag, in Wyssachen, CHE-302.139.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad-Meer, Stefan, von Oberbipp, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinniker, Marcel, von Strengelbach, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Pascal, von Selzach, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Regula, von Hasle bei Burgdorf, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Heinz, von Thunstetten, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005166440, Registre du commerce Berne, (36)
Solarkraft Oberaargau AG, in Langenthal, CHE-241.551.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Heinz, von Thunstetten, in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Rudolf, von Eriswil, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaad-Meer, Stefan, von Oberbipp, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Michael, von Hasle bei Burgdorf, in Wynau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4125255, Registre du commerce Berne, (36)
clevergie gmbh, in Wyssachen, CHE-302.139.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011177).
Statutenänderung:
14.03.2018. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 24'000.00 durch Verrechnung von Forderungen in der Höhe von total CHF 130'000.00 und Einlagen in Bar von total CHF 46'000.00 auf CHF 200'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.03.2018 und Bilanz per 30.09.2017 mit Aktiven von CHF 3'036'653.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'606'050.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 2'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
clevergie ag.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmung im Bereich 'Erneuerbare Energien'. Dazu gehören insbesondere die Beratung, Planung, Realisierung, Sanierung und Weiterentwicklung von Photovoltaik- und Solarthermieantagen, Windkraftanlagen, Anlagen zur Nutzung von Biomasse, Erdwärmenutzungsanlagen, Energiespeicher, Gebäudetechnik und Vernetzung der Bereiche Strom, Wärme und Mobilität. In allen Bereichen wird auf eine effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen Wert gelegt. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 24'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Lukas, von Sumiswald, in Wyssachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krummen, Michael, von Mühleberg, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad-Meer, Stefan, von Oberbipp, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ruedi Daniel, von Morschach, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle;
Dalbert, René, von Ilanz/Glion, in Egg SZ (Einsiedeln), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luven, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].