Milan Savic
domicilié à Flawil, de Gossau (SG) Mandats actifs: Hirzen Automobile AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Milan Savic" à jour.Vous suivez maintenant "Milan Savic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Milan Savic" à jour.Vous suivez maintenant "Milan Savic".
|
|
Milan Savic
domicilié à Chavannes-près-Renens, de Serbie Mandats actifs: PENGER MONTAGE Sàrl Connecté à: Nenad Stojkovic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Milan Savic" à jour.Vous suivez maintenant "Milan Savic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Milan Savic" à jour.Vous suivez maintenant "Milan Savic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Milan Savic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Milan Savic
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fabrication et transformation des produits du bois
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Milan Savic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Milan Savic
Numéro de publication: HR02-1004494528, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CHE-108.236.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Milan, von Gossau SG, in Flawil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
sm automobile GmbH (CHE-281.931.535), in Lütisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3999367, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CHE-108.236.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Roman, von Küssnacht SZ, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Veit, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Milan, von Gossau SG, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6638758, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 2'075 vom 05.03.2012. Fina Freizügigkeitsstiftung in Liquidation, in St. Gallen, CH-020.7.001.276-5, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, S. 0, Publ. 6633806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savic, Milan, österreichischer Staatsangehöriger, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tavernier, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Marbach SG, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.