Martin Sarbach
domicilié à Adelboden, de Adelboden Mandats actifs: Immo AG Frutigen, Egger Bauunternehmung AG et plus Connecté à: Urs Grossen, Markus Grossen, Markus Grossen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Sarbach" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Sarbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Sarbach" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Sarbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Sarbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Sarbach
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Martin Sarbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Sarbach
Numéro de publication: HR02-1004806315, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Lohner Adelboden, in Adelboden, CHE-263.995.721, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenbach, Heidi, von Adelboden, in Adelboden, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleisch, Walter Dr., von Mels, in Adelboden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Thomas, von Affoltern im Emmental, in Adelboden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hari, Anita, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sarbach, Martin, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4334511, Registre du commerce Berne, (36)
Egger Bauunternehmung AG, in Frutigen, CHE-451.267.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903877).
Statutenänderung:
21.06.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.06.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür, zusammen mit einer Bareinlage von CHF 100'000.00, 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarbach, Martin, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Hans, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossen, Markus, von Kandersteg, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3903877, Registre du commerce Berne, (36)
Egger Bauunternehmung AG, in Frutigen, CHE-451.267.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Martin, von Landiswil, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarbach, Martin, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].