Roland Salvisberg
domicilié à Aarwangen, de Bern Mandats actifs: GUSSIMPEX GmbH, Gussimpex Holding AG et plus Connecté à: Hans Ulrich Wasem, Hans Ulrich Wasem, Hans Ulrich Wasem Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Salvisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Salvisberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Salvisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Salvisberg".
|
|
Roland Salvisberg
domicilié à Dottikon, de Bern Mandats actifs: Eagle Eyes Protect GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Salvisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Salvisberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Salvisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Salvisberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Salvisberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Salvisberg
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Exploitation des sociétés de participation
Autres commerces avec des biens divers
Services de sécurité avec système d'alarme et de surveillance
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Exploitation des sociétés de participation
Autres commerces avec des biens divers
Services de sécurité avec système d'alarme et de surveillance
Personnes privées avec le nom Roland Salvisberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Salvisberg
Numéro de publication: HR02-1005113045, Registre du commerce Berne, (36)
Gussimpex Holding AG, in Aarwangen, CHE-110.491.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429545).
Domizil neu:
c/o Roland Salvisberg, Wiesenstrasse 29, 4912 Aarwangen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wasem, Hans Ulrich, von Schwarzenburg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005003900, Registre du commerce Argovie, (400)
Eagle Eyes Protect GmbH, in Wohlenschwil, CHE-324.914.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, S.0, Publ. 1526749).
Statutenänderung:
12.10.2020.
Sitz neu:
Dottikon.
Domizil neu:
Langelenstrasse 19, 5605 Dottikon.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheitstechnik, Gebäudetechnik, Elektrotechnik, IT-Services sowie aller damit zusammenhängenden Services;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlenschwil].
Numéro de publication: 1455065, Registre du commerce Argovie, (400)
Eagle Eyes Protection & Investigation GmbH, in Mellingen, CHE-324.914.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Anna Luana, von Bern, in Wohlenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Wohlenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].