Jan Salm
domicilié à Winterthur, de Basel Mandats actifs: Pikaversum KlG Connecté à: Sandra Corinne Weiss Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Salm" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Salm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Salm" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Salm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan Salm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan Salm
Commerce de détail de produits des loisirs
Commerce de détail de produits des loisirs
Personnes privées avec le nom Jan Salm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan Salm
Numéro de publication: HR01-1005418619, Registre du commerce Zurich, (20)
Pikaversum KlG, in Winterthur, CHE-139.599.330, c/o Jan Salm, Wieshofstrasse 97, 8408 Winterthur, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2022.
Zweck:
Handel mit Spielwaren und deren Zubehör, insbesondere mit Pokémon Sammelkarten.
Eingetragene Personen:
Salm, Jan, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Sandra Corinne, von Kaisten, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1622059, Registre du commerce Argovie, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CHE-107.456.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 2, Publ. 5930818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Konrad, Johann, von Schongau, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SDM Security GmbH (CHE-115.715.114), in Muhen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Zimmermann, René, von Tägerig, in Muhen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2427556, Registre du commerce Argovie, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.019.941-2, Sicherheitsdienste, Bewachungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 2, Publ. 2377060).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Ernst, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.