Heinz Sägesser
domicilié à Burgdorf, de Bannwil Mandats actifs: Altersheim "Sonnhalde", werkidee architekten gmbh Connecté à: Esther Flückiger, Sabine Magdalena Lerch-Brechbühl, Urs Gnehm et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Sägesser" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Sägesser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Sägesser" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Sägesser".
|
|
Heinz Sägesser
domicilié à Baar, de Thunstetten Mandats actifs: Velos Motos Heinz Sägesser Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Sägesser" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Sägesser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Sägesser" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Sägesser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Sägesser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Sägesser
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce et réparation des automobiles et motos
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Heinz Sägesser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Sägesser
Numéro de publication: HR02-1005789593, Registre du commerce Berne, (36)
Altersheim "Sonnhalde", in Burgdorf, CHE-107.181.819, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Düby, Christoph, von Schüpfen, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter Brönnimann Treuhand AG (CHE-265.135.528), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Heinz, von Bannwil, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-414.946.954), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004755214, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft GenerationenWohnen, in Muri bei Bern, CHE-114.446.897, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4387853).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Firma neu:
Genossenschaft GenerationenWohnen in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 08.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.08.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capecchi, Guido Carlo Cesare, von Kilchberg (ZH), in Attinghausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rashiti, Kimet, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter-Rauch, Ruth, von Biel/Bienne, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sägesser, Heinz, von Bannwil, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
T + R AG (CHE-105.857.623 ), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deriaz, Jean Pierre Louis, von Baulmes, in Zollikofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2264689, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft GenerationenWohnen, in Muri bei Bern, CHE-114.446.897, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2062775).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Heinz, von Bannwil, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boinay, Marcel Jean Germain, von Belp, in Belp, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.