Luigi Sabato
domicilié à Biel/Bienne, de Italie Mandats actifs: L. Sabato Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Sabato" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Sabato".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Sabato" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Sabato".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Luigi Sabato
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Luigi Sabato
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Luigi Sabato
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Luigi Sabato
Numéro de publication: HR03-1006041204, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Watch Parts Biel-Nidau GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.732.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995395).
Statutenänderung:
22.05.2024. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sabato Microtec AG, in Biel/Bienne (CHE-327.875.240), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 306 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato-Straubhaar, Angelina, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 294 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato, Marco, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 420 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Sabato, Mike, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 980 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Numéro de publication: 4063423, Registre du commerce Berne, (36)
Touchless Automation GmbH, in Biel/Bienne, CHE-350.209.265, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018081).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Depetris, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Migliore, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sabato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato, Marco, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato, Mike, von Thun, in Port, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vetrò, Francesco Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Morges, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3995395, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Watch Parts Biel-Nidau GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.732.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1384091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabato, Mike, von Thun, in Port, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato-Straubhaar, Angelina, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].