Thomas Rusca
domicilié à Küsnacht, de Locarno Mandats actifs: Xenis AG Connecté à: Franziska Rusca-Schnyder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Rusca" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Rusca".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Rusca" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Rusca".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Rusca
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Rusca
Service concernant conseil PR
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Thomas Rusca
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Rusca
Numéro de publication: HR02-1005069901, Registre du commerce Zurich, (20)
Xenis AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.774.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusca, Thomas, von Locarno, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005052988, Registre du commerce Zurich, (20)
Xenis AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.774.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, S.0, Publ. 2922531).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Relocation Bereich, sowie die Vermittlung von Geschäften Im Bereich der IT. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manz-von Arx, Ursula, von Oberbuchsiten, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusca, Polia, von Locarno, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusca, Thomas, von Locarno, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4235128, Registre du commerce Grisons, (350)
Rusca-Data AG, in Chur, CH-350.3.004.940-1, Computer-Hardware usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.1992, S. 2689).
Firma neu:
Rusca-Data AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 708 Abs. 4 OR und Art. 86 Abs. 2 HRegV sowie Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung sowie das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusca, Thomas, von Locarno, in Meilen, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].