Fritz Ruprecht
domicilié à Ittigen, de Laupen Mandats actifs: Ruprecht AG, HBB Biegetechnik AG et plus Connecté à: Elsbeth Ruprecht-Staudenmann, Zehrudin Krizevac, Rolf Bölsterli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Ruprecht" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Ruprecht".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Ruprecht" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Ruprecht".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Ruprecht
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Ruprecht
Gestion de fonds
Production du produits métalliques
Exploitation des sociétés de participation
Services pour les banques et instituts de crédit
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Production du produits métalliques
Exploitation des sociétés de participation
Services pour les banques et instituts de crédit
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Fritz Ruprecht
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Ruprecht
Numéro de publication: 4375393, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
L. Kellenberger & Co. AG, in St. Gallen, CHE-105.948.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürsch, Peter, von Zofingen, in Horn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Luterbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinheinz, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Göfis (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mürset, Hans, von Plateau de Diesse, in La Neuveville, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaub, Roman, von Rünenberg, in Steinach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].
Numéro de publication: 3971577, Registre du commerce Berne, (36)
TripleStar AG, in Ittigen, CHE-223.584.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464545).
Firma neu:
TripleStar AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TripleStar SA en liquidation) (TripleStar Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3315443, Registre du commerce Zurich, (20)
FundStreet One AG, in Zürich, CHE-114.542.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586023).
Statutenänderung:
23.01.2017.
Domizil neu:
Eierbrechtstrasse 56, 8053 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere von Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung und Anlageberatung, sowohl an private wie auch institutionelle und öffentlich-rechtliche Kunden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3 Namenaktien zu CHF 40'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.01.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 05.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Aloisius genannte Alois, von Willisau, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Rolf, von Rubigen, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Alexander, von Winznau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenegger, Andreas, von Langnau im Emmental, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.