Claudine Ruppen-Millius
domicilié à Naters, de Naters Mandats actifs: APONA HOLDING AG, DorfApotheke Naters AG et plus Connecté à: René Hugo Julen, Livia Heynen, Ivo Steiner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudine Ruppen-Millius" à jour.Vous suivez maintenant "Claudine Ruppen-Millius".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudine Ruppen-Millius" à jour.Vous suivez maintenant "Claudine Ruppen-Millius".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudine Ruppen-Millius
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudine Ruppen-Millius
Exploitation des autres institutions financières
Farmacia
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des autres institutions financières
Farmacia
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Claudine Ruppen-Millius
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudine Ruppen-Millius
Numéro de publication: HR01-1005621319, Registre du commerce Valais, (600)
APONA HOLDING AG, in Naters, CHE-295.865.531, c/o Claudine Ruppen, Stahlgasse 2, 3904 Naters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen sowie von anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Kommissionsgeschäfte vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, überhaupt alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben, elektronisch oder schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.10.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruppen-Millius, Claudine, von Naters, in Naters, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005478063, Registre du commerce Valais, (600)
DorfApotheke Naters AG, in Naters, CHE-114.877.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1005000001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggel, Frank Emil, von Naters, in Naters, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Chastonay, Dagmar Kyra Clementine, von Naters, in Naters, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruppen-Millius, Claudine, von Naters, in Naters, Vizepräsidentin und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Julen, Dr. René Hugo, von Zermatt, in Glis (Brig-Glis), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004979241, Registre du commerce Valais, (600)
Raiffeisenbank Belalp-Simplon Genossenschaft, in Naters, CHE-106.995.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004822070).
Statutenänderung:
14.07.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenhäusern, Leander, von Bürchen, in Naters, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welschen, René, von Binn, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurwerra, Philipp, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruppen-Millius, Claudine, von Naters, in Naters, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruppen, Daniel, von Naters, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien.