Christine Rupp
domicilié à Fiesch, de Pfäfers Mandats actifs: Berghotel Derby, Rupp & Co. Connecté à: Egbert Riko Caverlé, Michèle Rupp-Tuurenhout Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Rupp" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Rupp".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Rupp" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Rupp".
|
|
Christine Rupp
domicilié à Gränichen, de Seon Mandats actifs: Pemag Treuhand AG, Automobile Rupp AG Connecté à: Reto Baumann, Othmar Grüter, Florian Hüsler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Rupp" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Rupp".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Rupp" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Rupp".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christine Rupp
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christine Rupp
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Services fiduciaires
Commerce et réparation des automobiles et motos
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Services fiduciaires
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Christine Rupp
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christine Rupp
Numéro de publication: 2562521, Registre du commerce Valais, (600)
Berghotel Derby, Rupp & Co., in Fiesch, CHE-312.394.606, Umfahrungsstrasse 2, 3984 Fiesch, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.12.2015.
Zweck:
Hotel-Restaurant;
Betrieb einer Broccanterie und Kunstgalerie.
Eingetragene Personen:
Rupp-Tuurenhout, Michèle, von Pfäfers, in Fiesch, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rupp, Christine, von Pfäfers, in Fiesch, mit Einzelunterschrift;
Caverlé, Egbert Riko, niederländischer Staatsangehöriger, in Fiesch, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1865343, Registre du commerce Valais, (600)
Berghotel Derby, van den Dool & Caverlé, in Fiesch, CHE-114.579.357, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6871030).
Firma neu:
Berghotel Derby, Caverlé & Co..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van den Dool, Margaretha Sophia Adriana, niederländische Staatsangehörige, in Fiesch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp-Tuurenhout, Michèle, von Pfäfers, in Pfäfers, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rupp, Christine, von Pfäfers, in Pfäfers, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1424099, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank, in Hindelbank, CHE-112.363.208, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6639228).
Name neu:
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 13.02.2014 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Dr. Martin, von Bäriswil, in Hindelbank, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Christine, von Haut-Vully, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Kurt, von Krauchthal, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Bruno, von Sumiswald, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BRT Treuhand AG (CHE-108.609.033), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: BRT Treuhand AG (CH-053.3.005.161-6)].