Daniel Andreas Ruoss
domicilié à Schübelbach, de Schübelbach Mandats actifs: Ruoss AV Montage GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Andreas Ruoss" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Andreas Ruoss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Andreas Ruoss" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Andreas Ruoss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Andreas Ruoss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Andreas Ruoss
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Daniel Andreas Ruoss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Andreas Ruoss
Numéro de publication: HR01-1004463012, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ruoss AV Montage GmbH, in Tuggen, CHE-156.288.411, Buchbergstrasse 19, 8856 Tuggen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Montagen von AV Anlagen, Event- und Messebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruoss, Daniel Andreas, von Schübelbach, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3221199, Registre du commerce Schwyz, (130)
Robert Ruoss & Co. AG, in Schübelbach, CHE-102.521.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605807).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Vorhängen, Heimtextilien, Bettwaren, Orient- und Spannteppichen;
Bettwäschefabrikation und Konfektionen von Vorhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 05.12.2016 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 200'000.00, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Daniel, von Schübelbach, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3144355, Registre du commerce Zurich, (20)
Regionales Ausbildungszentrum Au, in Wädenswil, CHE-104.784.648, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss, Daniel, von Schübelbach, in Schübelbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingart, Alex, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.